Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Løche Andersen | 22.04.2003 | 28.05.2008 | adm. dir |
Bo Rimer | 01.08.2001 | 22.04.2003 | direktør |
Søren Helmer Mølborg | 01.05.2001 | 01.08.2001 | direktør |
Hans Ole Willemoes Madsen | 26.04.2000 | 30.04.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Løche Andersen | 22.04.2003 | 28.05.2008 | bestyrelse |
Hanne Østergaard | 22.04.2003 | 12.03.2004 | formand |
Rene' Rohde Knudsen | 19.12.2002 | 28.05.2008 | bestyrelse |
Jørn Levin | 27.08.2002 | 30.09.2003 | bestyrelse |
Karl Erik Laursen | 29.04.2002 | 19.12.2002 | bestyrelse |
Thomas Marxen | 28.03.2001 | 19.12.2002 | bestyrelse |
Kaj Elis Madsen | 26.04.2000 | 28.05.2008 | bestyrelse |
Georg Frederik Bernstorff Lange | 26.04.2000 | 28.05.2008 | bestyrelse |
Erik Madsen Wandahl | 26.04.2000 | 19.12.2002 | bestyrelse |
Ove Johansen | 26.04.2000 | 27.08.2002 | bestyrelse |
Erik Byskov Mortensen | 26.04.2000 | 29.04.2002 | bestyrelse |
Jørgen Lauridsen Jensen | 26.04.2000 | 24.09.2001 | formand |
Anita Ebbesen | 26.04.2000 | 28.03.2001 | bestyrelse |