Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Carsten Bernhard Lønfeldt | 26.05.2000 | 14.03.2005 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 01.05.2000 | 26.05.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Mikkelsen | 13.08.2004 | 14.03.2005 | bestyrelse |
Knud Carsten Bernhard Lønfeldt | 26.05.2000 | 14.03.2005 | bestyrelse |
Sten Scheibye | 26.05.2000 | 14.03.2005 | formand |
Jens Øhrwald | 26.05.2000 | 12.08.2004 | bestyrelse |
Peter Andreas Stakemann | 01.05.2000 | 26.05.2000 | bestyrelse |
Annemette Heller | 01.05.2000 | 26.05.2000 | bestyrelse |
Kim Madsen | 01.05.2000 | 26.05.2000 | formand |