Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bodil Duus Skødt | 01.04.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aage Skødt | 24.05.2000 | 17.10.2019 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bodil Duus Skødt | 01.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Skødt | 10.03.2006 | formand |
Thomas Skødt | 24.05.2000 | bestyrelse |
Henrik Skødt | 24.05.2000 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aage Skødt | 24.05.2000 | 14.07.2018 | bestyrelse |
Jens Iversen | 24.05.2000 | 10.03.2006 | formand |