Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2005-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravenshovedvej 9, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 fjernes Direktion: Evan Nicolaisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 fjernes Navne: NIKO INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Stiftere: S. NIKOLAJSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravenshovedvej 9, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravenshovedvej 21, 6100 Haderslev (offentliggjort 2002-05-04)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2000-05-30)
Den 2002-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsaktiviteter og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 tilføjes Vedtægter: 2002-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravenshovedvej 21, 6100 Haderslev (offentliggjort 2002-05-04)
Den 2002-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kobbelhave 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-03-05)
Den 2002-03-25 tilføjes Direktion: Evan Nicolaisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 fjernes Direktion: Simon Adolf Nikolajsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 fjernes Revisor: John Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 fjernes Bestyrelse: Simon Adolf Nikolajsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kobbelhave 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-03-05)
Den 2001-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stranden 31, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-30 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2000-05-30)
Den 2000-05-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stranden 31, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-09 tilføjes Bestyrelse: Simon Adolf Nikolajsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-09 tilføjes Direktion: Simon Adolf Nikolajsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-09 tilføjes Navne: NIKO INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-09 tilføjes Revisor: John Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-09 tilføjes Stiftere: S. NIKOLAJSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)