Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital |
Den 2003-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 67, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 fjernes Navne: AJS HORSENS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Revisor: TJ HOLDING, VEJLE ApS, K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med elinstallation og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-15 tilføjes Navne: AJS HORSENS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-14 fjernes Navne: ALFRED JENSEN & SØN HORSENS A/S (offentliggjort 2000-05-16)
Den 2003-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-15 tilføjes Vedtægter: 2003-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-15 fjernes Bestyrelse: Per Søndergaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-15 fjernes Direktion: Frank Høeg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Bestyrelse: Per Søndergaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Bestyrelse: Frank Høeg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-30 fjernes Bestyrelse: Birgit Meier (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-30 tilføjes Revisor: TJ HOLDING, VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Rene Paulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 67, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-14 tilføjes Bestyrelse: Birgit Meier (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Direktion: Frank Høeg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Navne: ALFRED JENSEN & SØN HORSENS A/S (offentliggjort 2000-05-16)
Den 2000-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Rene Paulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)