Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2006-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-02 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2000-05-10)
Den 2006-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-02 fjernes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIDNES (offentliggjort 2000-05-10)
Den 2006-05-02 fjernes Navne: K/S WIDNES (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 fjernes Bestyrelse: Michael Hallengren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-14 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 171, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2003-04-01)
Den 2001-05-10 tilføjes Bestyrelse: Michael Hallengren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 fjernes Bestyrelse: Lars Gaardsholt Thinggaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 171, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2003-04-01)
Den 2000-05-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Gaardsholt Thinggaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive virksomhed ved udlejning af ejendommen beliggende Bowers Retail Park, Widnes, Lancashire, England (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIDNES (offentliggjort 2000-05-10)
Den 2000-05-01 tilføjes Navne: K/S WIDNES (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Vedtægter: 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2000-05-10)
Den 2000-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)