Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sonja Walsted | 22.05.2001 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thorvald Walsted | 22.05.2001 | 22.05.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Gisselmann Walsted | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bettina Walsted | 04.06.2012 | formand |
Sonja Walsted | 22.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Bøgh | 28.11.2013 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Walsted | 04.06.2012 | 28.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Thorvald Walsted | 22.05.2001 | 04.06.2012 | formand |
Aage Georg Walsted | 04.05.2000 | 04.06.2012 | bestyrelsesmedlem |