Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Revisor | ||||
Ejerskaber | Vedtægter | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-31 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-08-29 (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-28 tilføjes Direktion: Torben Trier (direktør) (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Torben Trier (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-16 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2008-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MØRDRUPVEJ 115 ApS. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2014-03-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DOLO EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2017-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MØRDRUPVEJ 115 ApS. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2023-08-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-12-06 tilføjes Vedtægter: 2021-12-06 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-07-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-09-10 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2020-09-10 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-20 fjernes Direktion: Hans Langsig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: REVISOR-TEAM REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Legale ejere: PLAHN & TRIER TØMRERFIRMA ApS (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2013-06-30 tilføjes Reelle ejere: Torben Trier, Henrik Ole Plahn-Ovesen (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2013-04-04 fjernes Direktion: Pia Nymann Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-13 tilføjes Direktion: Pia Nymann Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-13 fjernes Direktion: Steen Tarup Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallerød Banevej 20, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-20 tilføjes Direktion: Steen Tarup Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed, handel og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-20 tilføjes Navne: PTPL ApS (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2000-04-20 tilføjes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-20 tilføjes Stiftere: Torben Trier, Steen Tarup Pedersen, Henrik Ole Plahn-Ovesen, Hans Langsig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 direktører i forening (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2000-04-20 tilføjes Vedtægter: 2000-04-20 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2000-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)