Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsenbakken 29, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Elsenbakken 29, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-29 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 fjernes Revisor: REVISORHUSET HALSNÆS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Vedtægter: 2011-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-20 tilføjes Revisor: REVISORHUSET HALSNÆS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-20 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-06 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-06 fjernes Revisor: Jannik Hansen Revision v/Jannik Hansen , Statsaut.Revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsenbakken 29, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2007-01-01 tilføjes Legale ejere: Bo Christesen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Reelle ejere: Bo Christesen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Elsenbakken 29, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 tilføjes Revisor: Jannik Hansen Revision v/Jannik Hansen , Statsaut.Revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 fjernes Revisor: Jens Birch Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 tilføjes Revisor: Jens Birch Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsenbakken 29, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-03 tilføjes Direktion: Bo Christesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 tilføjes Navne: HOME INTERIEUR HOLDING ApS (offentliggjort 2000-05-17)
Den 2000-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-05-03 tilføjes Stiftere: Bo Christesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-05-17)
Den 2000-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)