Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 450, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Hovedbranche: Brolæggermestre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-27 fjernes Navne: UNI BROLÆGNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-08 fjernes Direktion: Søren Nikolaj Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-08 fjernes Revisor: Toftebjerg Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er brolægning og entreprenørvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Vedtægter: 2000-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 450, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-26 tilføjes Direktion: Søren Nikolaj Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-26 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-26 tilføjes Hovedbranche: Brolæggermestre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-26 tilføjes Navne: UNI BROLÆGNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-25 fjernes Navne: PBH 27.288 ApS (offentliggjort 2000-05-10)
Den 2000-05-01 tilføjes Navne: PBH 27.288 ApS (offentliggjort 2000-05-10)
Den 2000-05-26 tilføjes Revisor: Toftebjerg Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-26 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)