Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerengen 10, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-10 fjernes Bestyrelse: Otto Wissing Fogtmand (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-10 fjernes Navne: ALUCAM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SLEIMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-06 fjernes Bestyrelse: Bernt Anker Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-06 fjernes Direktion: Bernt Anker Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SLEIMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-03 fjernes Revisor: OTTO HOUD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-30 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktions-, handels og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 tilføjes Vedtægter: 2000-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerengen 10, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-24 tilføjes Bestyrelse: Bernt Anker Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-24 fjernes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-24 tilføjes Direktion: Bernt Anker Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-24 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-24 tilføjes Navne: ALUCAM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-23 fjernes Navne: SLP 11.601 A/S (offentliggjort 2000-05-15)
Den 2000-05-01 tilføjes Navne: SLP 11.601 A/S (offentliggjort 2000-05-15)
Den 2000-05-24 tilføjes Revisor: OTTO HOUD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-24 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)