Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2006-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjerrevej 28, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-07 fjernes Navne: FJELSTERVANG AUTO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET VEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Stiftere: John Majlund Andersen, Flemming Daa Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 fjernes Direktion: Flemming Daa Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-05-17 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET VEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-17 fjernes Revisor: SIKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-05 fjernes Direktion: John Majlund Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-21 fjernes Revisor: KTHP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-02 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerrevej 28, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Direktion: John Majlund Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværk, handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Navne: FJELSTERVANG AUTO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Revisor: KTHP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Stiftere: John Majlund Andersen, Flemming Daa Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Vedtægter: 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Revisor: SIKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)