Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse |
Den 2022-08-01 tilføjes Bibranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2021-10-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngstræde 10, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-15 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-15 tilføjes Interessenter: Inger Haaknel (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: haaknel@gmail.com (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-15 tilføjes Navne: House of Management & Consulting (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2009-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostermosevej 8, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 fjernes Interessenter: Inger Haaknel (offentliggjort 2000-05-03)
Den 2009-03-31 fjernes Navne: Konsulentfirmaet v/Inge Haaknel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2004-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostermosevej 8, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Paaskes Vej 7, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2004-06-03 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2004-06-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-03 tilføjes Navne: Konsulentfirmaet v/Inge Haaknel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-02 fjernes Navne: Konsulentfirmaet Haaknel v/Inge Haaknel (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Paaskes Vej 7, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2000-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-01 tilføjes Interessenter: Inger Haaknel (offentliggjort 2000-05-03)
Den 2000-04-01 tilføjes Navne: Konsulentfirmaet Haaknel v/Inge Haaknel (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2000-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)