Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 16, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-22 fjernes Direktion: Preben Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-22 fjernes Navne: OPTIKER MØLLER, SØNDERBORG, HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 fjernes Stiftere: Preben Christensen, Niels Peter Bundgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 16, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-10 tilføjes Direktion: Preben Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 tilføjes Navne: OPTIKER MØLLER, SØNDERBORG, HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 tilføjes Stiftere: Preben Christensen, Niels Peter Bundgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 tilføjes Vedtægter: 2000-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)