Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2001-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Store Torv I/S. (offentliggjort 2001-07-11)
Den 2014-06-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSANPARTSSELSKABET ST. KONGENSGADE 46. (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2014-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET PEBLINGE DOSSERING 18 ApS. (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2014-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET TULLINSGADE 21 ApS. (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2014-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET VESTERBROGADE 68 ApS. (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2014-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET VESTERBROGADE 70 ApS. (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2014-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VESTERBROGADE 72 ApS. (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2014-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET ABSALON SØNDER BOULEVARD ApS. (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2014-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET FREDENSBORG BYCENTER ApS. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2015-01-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GR EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2015-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET FREDERIKSHOLMS KANAL 16 ApS. (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-09-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hornbækhotellerne ApS. (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-09-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Petersholm ApS. (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Lidkoeb ApS.. (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-02-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Søkvæsthuset ApS. (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2016-03-02 sletter virksomheden Ejerskaber: STRANDLODSVEJ 3-5 ApS. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2016-07-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Trekronergade 26, 2500 Valby ApS. (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2016-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Trekronergade 26, 2500 Valby ApS. (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2022-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Høkerboderne 8, 1712 København V (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-24 fjernes Direktion: Lennart Bent Lajboschitz (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-24 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-24 fjernes Kontaktoplysninger: lj@mitco.as (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-24 fjernes Legale ejere: MITCO ApS (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-24 fjernes Navne: MITCO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-24 fjernes Reelle ejere: Lennart Bent Lajboschitz (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-24 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2020-10-05 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-16 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2018-05-16 fjernes Revisor: T. RASMUSSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høkerboderne 8, 1712 København V (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2018-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-11 tilføjes Kontaktoplysninger: lj@mitco.as (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2017-05-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-29 tilføjes Revisor: T. RASMUSSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2015-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt ejendomshandel og ejendomsadministration. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2014-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2014-05-08 tilføjes Vedtægter: 2014-05-08 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2014-05-08 fjernes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2013-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 59, 1550 København V (offentliggjort 2002-05-07)
Den 2011-05-16 tilføjes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2010-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-07-11)
Den 2002-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 59, 1550 København V (offentliggjort 2002-05-07)
Den 2002-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Amagerbanen 39, 2300 København S (offentliggjort 2000-07-11)
Den 2000-10-11 tilføjes Legale ejere: MITCO ApS (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2000-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-07-11)
Den 2000-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Amagerbanen 39, 2300 København S (offentliggjort 2000-07-11)
Den 2000-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 tilføjes Direktion: Lennart Bent Lajboschitz (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2000-05-31 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-31 tilføjes Navne: MITCO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2000-05-30 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1590 (offentliggjort 2000-05-02)
Den 2000-05-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2000-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2000-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1590 (offentliggjort 2000-05-02)
Den 2000-04-01 tilføjes Reelle ejere: Lennart Bent Lajboschitz (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2000-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2000-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2000-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2000-04-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2000-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2000-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-14)