Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Legale ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: DFMI A/S. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2014-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK-FRANSK MASKINIMPORT A/S. HOBRO. (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2022-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Kajgade 20, 9500 Hobro (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-31 fjernes Navne: DFMI HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-31 fjernes Reelle ejere: Svend Erik Mørk (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-31 fjernes Stiftere: Svend Erik Mørk, Jørn Møller, Jytte Elkjær (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-22 fjernes Direktion: Simon Mørk Isager (direktør) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-22 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-25 tilføjes Direktion: Simon Mørk Isager (direktør) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-10-25 fjernes Direktion: Svend Erik Mørk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-21 fjernes Legale ejere: Svend Erik Mørk (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Kajgade 20, 9500 Hobro (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Kajgade 20, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 fjernes Revisor: Jørgen Malmsten Lund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt gemmen datterselskaber at drive handel, investering og produktion (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2000-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2000-10-24 tilføjes Vedtægter: 2000-10-24 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2000-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Kajgade 20, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-25 tilføjes Direktion: Svend Erik Mørk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2000-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2000-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2000-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2000-04-25 tilføjes Legale ejere: Svend Erik Mørk (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2000-04-24 fjernes Legale ejere: Svend Erik Mørk (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2000-04-25 tilføjes Navne: DFMI HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2000-04-25 tilføjes Reelle ejere: Svend Erik Mørk (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2000-04-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2000-04-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2000-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2000-04-25 tilføjes Revisor: Jørgen Malmsten Lund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-25 tilføjes Stiftere: Svend Erik Mørk, Jørn Møller, Jytte Elkjær (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2000-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2000-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Legale ejere: Svend Erik Mørk (offentliggjort 2017-11-02)