Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Revisor | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovalleen 27, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Violhaven 35, 2765 Smørum (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-01-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, produktion og investering samt konsulent- og rådgivningsvirksomhed, samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. Selskabets virksomhed kan udøves dels direkte og dels gennem anbringelse af kapital i andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 tilføjes Navne: MORE ApS (offentliggjort 2014-11-24)
Den 2014-11-20 fjernes Navne: MORE SERVICE ApS (offentliggjort 2014-11-24)
Den 2014-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 tilføjes Vedtægter: 2014-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding (offentliggjort 2014-08-21)
Den 2014-09-14 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2014-08-21)
Den 2014-04-24 tilføjes Navne: MORE SERVICE ApS (offentliggjort 2014-11-24)
Den 2014-04-23 fjernes Navne: VASÉCO ApS (offentliggjort 2014-04-25)
Den 2013-07-16 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2014-08-21)
Den 2013-07-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2013-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violhaven 35, 2765 Smørum (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2013-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 79, 3460 Birkerød (offentliggjort 2008-02-27)
Den 2010-12-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 79, 3460 Birkerød (offentliggjort 2008-02-27)
Den 2008-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Mågevang 8, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 fjernes Revisor: Gaden 26 ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-09 tilføjes Navne: VASÉCO ApS (offentliggjort 2014-04-25)
Den 2000-05-08 fjernes Navne: VASÉCO INVEST ApS (offentliggjort 2000-04-28)
Den 2000-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevang 8, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-27 tilføjes Binavne: VASÉCO ApS, MORE SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 tilføjes Direktion: Peter Sejr Evert-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 tilføjes Legale ejere: VASÉCO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2000-04-27 tilføjes Navne: VASÉCO INVEST ApS (offentliggjort 2000-04-28)
Den 2000-04-27 tilføjes Reelle ejere: Peter Sejr Evert-Nielsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2000-04-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 tilføjes Revisor: Gaden 26 ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 tilføjes Stiftere: VASÉCO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-04-28)
Den 2000-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)