Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Surhavevej 14, 6650 Brørup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-08 fjernes Navne: O. IVERSEN & SØN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 fjernes Stiftere: BIRTHE IVERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Vedtægter: 2003-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-03 fjernes Bestyrelse: Mette Sløk Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-03 fjernes Direktion: Birthe Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-30 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2003-01-24)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Surhavevej 14, 6650 Brørup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Bestyrelse: Mette Sløk Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Direktion: Birthe Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2003-01-24)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Navne: O. IVERSEN & SØN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Stiftere: BIRTHE IVERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)