Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Mose Jakobsen | 02.11.2002 | 25.02.2005 | direktion |
Per Mose Jakobsen | 11.04.2000 | 23.08.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Nielsen | 27.03.2003 | 25.02.2005 | bestyrelse |
Lars Andersen | 27.03.2003 | 25.02.2005 | formand |
Nils Henning Nordstrøm | 13.12.2002 | 27.03.2003 | bestyrelse |
Michael Roschmann Skovgaard | 13.12.2002 | 27.03.2003 | formand |
Sabine Adsbøl | 02.11.2002 | 28.02.2003 | bestyrelse |
Per Mose Jakobsen | 11.04.2000 | 25.02.2005 | bestyrelse |
Birger Adsbøl | 11.04.2000 | 13.12.2002 | bestyrelse |
Gunnar Jespersen Juul | 11.04.2000 | 02.11.2002 | bestyrelse |