Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | Virksomhedsform |
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2000-04-26)
Den 2005-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egtoftevej 3, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2005-02-02)
Den 2005-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 200, 2830 Virum (offentliggjort 2005-02-02)
Den 2000-04-26 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2000-04-26)
Den 2000-04-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 200, 2830 Virum (offentliggjort 2005-02-02)
Den 1999-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-15 tilføjes Navne: Irene Ehlerts Fond (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)