Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Finn Jensen(virk.: 18) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % | 27,78 % |
Pct. | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % | 27,78 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Finn Jensen | 01.01.2007 | Øster Søgade 32, 1357 København K |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SORTEDAMMEN ApS | 25325230 | NORMAL | Anden it-servicevirksomhed (620900) |
SORTEDAMMEN INVESTERING ApS | 30614054 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
05.05.2003 | 24,09 (km) | Stenløkken 122, 3460 Birkerød | Johnstrups Alle 2, 1923 Frederiksberg C |
22.07.2006 | 2,56 (km) | Johnstrups Alle 2, 1923 Frederiksberg C | Øster Søgade 32, 1357 København K |
25.02.2019 | 0,00 (km) | Øster Søgade 32, 1357 København K | Øster Søgade 32, 1357 København K |
SORTEDAMMEN ApS. |
Sidst opdateret den 02.04.2007 og angivet som gældende fra 02.04.2007 (6379 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SortCyan | 33174926 |
SORTEBAKKEHALLENS CAFETERIA JAN MYRUP | 16841692 |
SORTEBRO KRO JOHN KOFOD PEDERSEN | 21493309 |
SORTEDAM HOLDING ApS | 25260929 |
SORTEDAMMEN ApS | 25325230 |
SORTEDAMMEN INVESTERING ApS | 30614054 |
SORTEDAM VENTURES ApS | 33145322 |
SORTEDAM VENTURES I ApS | 34804397 |
SORTE ENGEL A/S | 12439911 |
Sorte Firkant ApS | 37315974 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Finn Jensen(virk.: 18) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Pct. | 39 % | 0 % | 0 % | 28 % | 28 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Finn Jensen(virk.: 18) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 11 | 13 | 0 | 4 |
Pct. | 39 % | 46 % | 0 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |