Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Allan Mahler | 11.04.2000 | |
Mariann Ellen Mahler | 11.04.2000 | |
Michael Mahler | 11.04.2000 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Danish Agro Machinery Holding A/S (CVR 37520632) | NORMAL | 30.11.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ALLAN MAHLER HOLDING ApS (CVR 25665686) | 26.04.2018 | 30.11.2018 | 50,00-66,66% | 33,33 % |
Danish Agro Machinery Holding A/S (CVR 37520632) | 26.04.2018 | 29.11.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Danish Agro Machinery Holding A/S (CVR 37520632) | 22.02.2017 | 25.04.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
ALLAN MAHLER HOLDING ApS (CVR 25665686) | 22.02.2017 | 25.04.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
ALLAN MAHLER HOLDING ApS (CVR 25665686) | 19.09.2000 | 21.02.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Maskinhandler Indkøbsringen Holding A/S (CVR 38672452) | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | 13.06.2022 | 5,00-9,99% | 10,00 % |