Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2000-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JØKER EG ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brendstrupsvej 28, 6800 Varde (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Assenbækvej 5, 6862 Tistrup (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Kontaktoplysninger: bjarne@joeker-eg.dk (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 tilføjes Vedtægter: 2020-09-21 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Revisor: ApS JVMB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assenbækvej 5, 6862 Tistrup (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Assenbækvej 5, 6862 Tistrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assenbækvej 5, 6862 Tistrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-13 tilføjes Direktion: Jakob Jøker Eg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Jøker Eg ApS samt formueanbringelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 tilføjes Legale ejere: Jakob Jøker Eg (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2000-04-13 tilføjes Navne: JAKOB JØKER EG ApS (offentliggjort 2000-05-01)
Den 2000-04-13 tilføjes Reelle ejere: Jakob Jøker Eg (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2000-04-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2000-04-13 tilføjes Revisor: ApS JVMB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 tilføjes Stiftere: Jakob Jøker Eg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 tilføjes Vedtægter: 2000-04-13 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2000-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-05-01)
Den 2000-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)