Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THEJSEN HVIDEVARESELSKAB ApS. (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THEJSEN HVIDEVARESELSKAB, HVIDOVRE ApS. (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2019-06-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirstinehøj 47, 2770 Kastrup (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Emilsvej 27, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-06 tilføjes Kontaktoplysninger: rene@thejsen.dk (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-11-16 tilføjes Legale ejere: René Thejsen (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-16 tilføjes Reelle ejere: René Thejsen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2013-06-14 fjernes Revisor: GURRE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emilsvej 27, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2008-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Johannedalsvej 15, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-05-22 tilføjes Revisor: GURRE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 fjernes Revisor: Jimmy Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt (offentliggjort 2002-06-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johannedalsvej 15, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Johannedalsvej 15, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt (offentliggjort 2002-06-27)
Den 2001-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johannedalsvej 15, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-01 tilføjes Direktion: René Thejsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i danske selskaber samt yde finansiel dækning til selskaber, hvori man har ejerinteresse, i form af overtagelse af købe- og/eller lejekontrakter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Navne: CAREEM HOLDING ApS (offentliggjort 2000-04-21)
Den 2000-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Revisor: Jimmy Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Stiftere: René Thejsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Vedtægter: 2000-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-04-21)
Den 2000-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)