Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 26, 1021 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 fjernes Navne: DANLEADER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-24 fjernes Direktion: Stephen Michael De Carteret (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 26, 1021 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-19 tilføjes Direktion: Stephen Michael De Carteret (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-19 fjernes Direktion: Jørgen Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at eje aktier og andre ejerandele i selskaber og virksomheder samt anden dermed forenelig virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-19 tilføjes Navne: DANLEADER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-18 fjernes Navne: KR 831 ApS (offentliggjort 2000-04-18)
Den 2000-06-19 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-19 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-19 tilføjes Vedtægter: 2000-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-29 tilføjes Direktion: Jørgen Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Navne: KR 831 ApS (offentliggjort 2000-04-18)
Den 2000-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)