Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 2, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-21 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET KULTURSTØBERIET A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 fjernes Revisor: FINANS-SUPPORT ApS, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET MORSØ BANK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 fjernes Bestyrelse: Martin Nørgaard Klausen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 fjernes Direktion: Torben Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-11 tilføjes Bestyrelse: Torben Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-11 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-11 tilføjes Direktion: Torben Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-11 fjernes Direktion: Hans Jørgen Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 2, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-05 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørgen Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom til udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET KULTURSTØBERIET A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Revisor: FINANS-SUPPORT ApS, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET MORSØ BANK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Vedtægter: 2000-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)