Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-12 tilføjes Vedtægter: 2021-11-12 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2000-04-03 sletter virksomheden Ejerskaber: TRANEBJERG TØMRER - OG SNEDKERFORRETNING A/S. (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2010-11-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CALOPE ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2021-11-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2020-03-20 fjernes Revisor: REALVISION ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-01-27 tilføjes Legale ejere: Otium II Holding ApS (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-27 fjernes Legale ejere: Carl Overgaard Rasmussen (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandparken 12, 8305 Samsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-03 tilføjes Direktion: Carl Overgaard Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i selskaber, hvis formål er byggeri, fabrikation, handel, udlejning og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Legale ejere: Carl Overgaard Rasmussen (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2000-04-03 tilføjes Navne: OTIUM HOLDING ApS (offentliggjort 2000-04-17)
Den 2000-04-03 tilføjes Reelle ejere: Carl Overgaard Rasmussen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2000-04-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2000-04-03 tilføjes Revisor: REALVISION ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2000-04-03 tilføjes Stiftere: Carl Overgaard Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Vedtægter: 2000-04-03 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2000-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-04-17)
Den 2000-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)