Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger |
Den 2012-12-12 fjernes Binavne: ARNE TOFT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 5, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-06 fjernes Bestyrelse: Arne Toft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Direktion: Arne Toft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-06 fjernes Navne: ARNE TOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Stiftere: Arne Toft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-20 fjernes Bestyrelse: Per Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, service- og fabrikationsvirksomhed, og at eje aktier og/eller anparter i selskaber, der driver sådan virksomhed. Selskabet kan tillige eje og udleje fast ejendom og eje aktier og/eller anparter i selskaber, der driver sådan virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Vedtægter: 2008-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-05-11)
Den 2007-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 5, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 5, 2670 Greve (offentliggjort 2006-09-07)
Den 2007-12-07 tilføjes Bestyrelse: Per Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 5, 2670 Greve (offentliggjort 2006-09-07)
Den 2006-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 5-7, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 3.650.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 3.852.778,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 4.055.556,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 3.650.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: mail@toft-fischer.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@toft-fischer.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 3.625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-05-11)
Den 2000-05-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 5-7, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-07 tilføjes Binavne: ARNE TOFT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Direktion: Arne Toft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Navne: ARNE TOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Stiftere: Arne Toft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)