Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bettina Winther Jensen | 21.11.2008 | 31.08.2010 | direktion |
Jens Ove Johansen | 17.07.2000 | 21.11.2008 | direktion |
Klaus Søgaard | 14.04.2000 | 17.07.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lili Johansen | 21.11.2008 | 31.08.2010 | bestyrelse |
Bettina Winther Jensen | 15.03.2002 | 31.08.2010 | bestyrelse |
Niels Axel Johansen | 17.07.2000 | 31.08.2010 | formand |
Jens Ove Johansen | 17.07.2000 | 21.11.2008 | bestyrelse |
Erik Hoffmann-Petersen | 17.07.2000 | 15.03.2002 | bestyrelse |
Klaus Søgaard | 14.04.2000 | 17.07.2000 | bestyrelse |
Troels Elkiær Andersen | 14.04.2000 | 17.07.2000 | bestyrelse |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 14.04.2000 | 17.07.2000 | formand |