Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Revisor | ||||
Bestyrelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: A. BIRK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-23)
Den 2018-12-01 tilføjes Reelle ejere: Mogens Nielsen, Arne Blaabjerg Birk (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2018-11-30 fjernes Legale ejere: A. BIRK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-23)
Den 2018-11-30 fjernes Reelle ejere: Mogens Nielsen, Arne Blaabjerg Birk (offentliggjort 2018-12-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-09-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-09-21 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-21 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-30 fjernes Revisor: RVG PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Bestyrelse: Lene Alkemade (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 fjernes Bestyrelse: Birte Lisbet Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-04 tilføjes Revisor: RVG PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-04 fjernes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-05-31)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2000-05-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-05-31)
Den 2000-05-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundborgvej 139, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-25 tilføjes Bestyrelse: Birte Lisbet Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Direktion: Arne Blaabjerg Birk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder køb og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Legale ejere: A. BIRK HOLDING ApS, RELAX A/S (offentliggjort 2018-12-23)
Den 2000-02-25 tilføjes Navne: BIRCO A/S (offentliggjort 2000-04-19)
Den 2000-02-25 tilføjes Reelle ejere: Mogens Nielsen, Arne Blaabjerg Birk (offentliggjort 2018-12-23)
Den 2000-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-02-25 tilføjes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Stiftere: RELAX A/S, Arne Blaabjerg Birk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Vedtægter: 2000-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-04-19)
Den 2000-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)