Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dennis Andreasen Henningsen | 11.10.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Villy Rinddal Lauridsen | 18.01.2002 | 11.10.2009 | direktion |
Jesper Bjerring Ørum | 05.05.2000 | 11.10.2009 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.04.2000 | 05.05.2000 | direktion |