Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Revisor | Formål | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Landevej 171, 2770 Kastrup (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Binavne: COMET KØKKENET ApS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-17 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Legale ejere: KT HOLDINGSELSKAB A/S (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 17. MARTS 2000 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Reelle ejere: Birger Schjølin Larsen (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Stiftere: KT HOLDINGSELSKAB A/S (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2022-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2022-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-28 Statstidende Dekret
Den 2022-08-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-03-02 fjernes Direktion: Birger Schjølin Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Landevej 171, 2770 Kastrup (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2018-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Landevej 171, 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Landevej 171, 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Landevej 171, 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-26 tilføjes Reelle ejere: Birger Schjølin Larsen (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2017-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-29 tilføjes Vedtægter: 2017-05-29 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2017-05-29 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-30 fjernes Binavne: DESIGNA KØKKEN AMAGER ApS, DESIGNA KØBENHAVN ApS, DESIGNA ERHVERV KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-02 tilføjes Vedtægter: 2015-03-02 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2014-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, håndværks- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2014-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en medlem af direktionen (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2014-05-19 tilføjes Vedtægter: 2014-05-19 (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 17. MARTS 2000 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2013-03-25 fjernes Navne: DESIGNA KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2007-02-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-05 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-05 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-20 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2002-02-11)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-04 tilføjes Navne: DESIGNA KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2007-02-23)
Den 2007-01-03 fjernes Navne: DESIGNA KØKKEN AMAGER ApS (offentliggjort 2005-11-01)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-31 tilføjes Navne: DESIGNA KØKKEN AMAGER ApS (offentliggjort 2005-11-01)
Den 2005-10-30 fjernes Navne: KVIK KØKKENCENTER, AMAGER ApS (offentliggjort 2000-05-22)
Den 2005-10-31 fjernes Binavne: DESIGNA KØKKEN AMAGER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-19 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-02 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMA BENT MADSEN, REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMA BENT MADSEN, REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-30 fjernes Revisor: RMHL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2002-02-11)
Den 2000-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Landevej 171, 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2000-03-17 tilføjes Binavne: DESIGNA KØKKEN AMAGER ApS, DESIGNA KØKKEN AMAGER ApS, DESIGNA KØBENHAVN ApS, DESIGNA ERHVERV KØBENHAVN ApS, COMET KØKKENET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 tilføjes Direktion: Birger Schjølin Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2000-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2000-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-17 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2000-03-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2000-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2000-03-17 tilføjes Legale ejere: KT HOLDINGSELSKAB A/S (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2000-03-17 tilføjes Navne: KVIK KØKKENCENTER, AMAGER ApS (offentliggjort 2000-05-22)
Den 2000-03-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2000-03-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2000-03-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2000-03-17 tilføjes Revisor: RMHL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 tilføjes Stiftere: KT HOLDINGSELSKAB A/S (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2000-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2000-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-07)