Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2011-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HUGO RASMUSSEN VOGNMANDSFORRETNING ApS. (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2023-11-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og eje anparter i Hugo Rasmussen, Vognmandsforretning ApS, Slagelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 tilføjes Vedtægter: 2014-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Bestyrelse: Inger-Marie Thorslund Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2000-05-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Etterbjergvej 25, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Etterbjergvej 25, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-03 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-03 fjernes Revisor: RYNORD & PARTNERE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-24 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2000-05-24)
Den 2000-05-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Etterbjergvej 25, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-23 tilføjes Bestyrelse: Inger-Marie Thorslund Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-23 tilføjes Direktion: Svend Peter Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-23 tilføjes Legale ejere: Svend Peter Rasmussen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2000-03-23 tilføjes Navne: HUGO RASMUSSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2000-04-11)
Den 2000-03-23 tilføjes Reelle ejere: Svend Peter Rasmussen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2000-03-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-03-23 tilføjes Revisor: RYNORD & PARTNERE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-23 tilføjes Stiftere: Svend Peter Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-04-11)
Den 2000-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)