Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 408, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-09 fjernes Navne: SADIA EN-GROS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 fjernes Revisor: ROS-REVI K/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 fjernes Stiftere: NORWEGIAN OIL AND GAS EXPLORATION ASA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-11 fjernes Direktion: Marcin Kluczyk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 408, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hamletsgade 5, 4., 2200 København N (offentliggjort 2000-09-28)
Den 2001-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive handelsvirksomhed, import, export og deraf følgende virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 tilføjes Revisor: ROS-REVI K/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 fjernes Revisor: Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 tilføjes Vedtægter: 2001-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-20 tilføjes Direktion: Marcin Kluczyk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-20 fjernes Direktion: Mikael Höjberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-20 tilføjes Revisor: Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-06 fjernes Revisor: Jan Erik Vegge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-06 tilføjes Direktion: Mikael Höjberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-06 fjernes Direktion: Mohammad Kashif (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hamletsgade 5, 4., 2200 København N (offentliggjort 2000-09-28)
Den 2000-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hamletsgade 4, 1. lejl., 2200 København N (offentliggjort 2000-05-10)
Den 2000-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hamletsgade 4, 1. lejl., 2200 København N (offentliggjort 2000-05-10)
Den 2000-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: NY ADELGADE 5, 4., 1004 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Direktion: Mohammad Kashif (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 fjernes Direktion: Lars Mårten Örjan Andersson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Navne: SADIA EN-GROS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Revisor: Jan Erik Vegge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 fjernes Revisor: Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-30 fjernes Navne: NOGEA TRADING ApS (offentliggjort 2000-04-10)
Den 2000-04-03 tilføjes Navne: NOGEA TRADING ApS (offentliggjort 2000-04-10)
Den 2000-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: NY ADELGADE 5, 4., 1004 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-03 tilføjes Direktion: Lars Mårten Örjan Andersson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Revisor: Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Stiftere: NORWEGIAN OIL AND GAS EXPLORATION ASA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)