Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Schmitto | 24.11.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Schmitto | 20.11.2014 | 24.11.2014 | direktør |
Ole Schmitto | 01.04.2000 | 20.11.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sandra Milena Schmitto | 14.01.2020 | 01.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Fredy Schmitto | 14.01.2020 | 01.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Schmitto | 14.01.2020 | 01.04.2024 | formand |
Marianne Schmitto | 20.04.2017 | 13.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Leon Ben Singh Birdi | 01.02.2011 | 19.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Christensen | 24.01.2008 | 29.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ole Schmitto | 01.04.2000 | 01.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Jørgen Schrøder | 01.04.2000 | 14.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Schmitto | 01.04.2000 | 31.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Per Hansen | 01.04.2000 | 01.02.2011 | bestyrelsesmedlem |