Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Paul Glenn Ritchie | 29.04.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henriette Schultz Kirkegaard | 25.11.2014 | 29.04.2021 | direktion |
Steen Møller Hansen | 04.12.2013 | 25.11.2014 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Paul Glenn Ritchie | 12.03.2021 | formand |
Eric La Mont Lenard | 30.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Victor Carlos Moreno | 19.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sarah Alice Moore | 12.04.2019 | 12.03.2021 | formand |
Paul Glenn Ritchie | 12.04.2019 | 11.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Mikael Funch-Jensen | 26.04.2016 | 12.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henriette Schultz Kirkegaard | 10.12.2014 | 12.04.2019 | bestyrelse |
Steen Møller Hansen | 10.12.2014 | 12.04.2019 | bestyrelse |
Claus Hansen | 10.12.2014 | 12.04.2019 | formand |