Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Karsten Ree(virk.: 71) | 4,23 % | 4,23 % | 5,63 % | 11,27 % |
Carsten Kultoft Lorentsen(virk.: 215) | 1,86 % | 3,26 % | 4,19 % | 12,56 % |
Johnny Laursen(virk.: 53) | 1,89 % | 1,89 % | 5,66 % | 7,55 % |
Mogens Sejer Iversen(virk.: 25) | 4,00 % | 4,00 % | 8,00 % | 16,00 % |
Claus Hovge Andersen(virk.: 33) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,03 % |
Jacob Fonnesbech Aqraou(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frank Jull Ludvigsen(virk.: 38) | 13,16 % | 15,79 % | 15,79 % | 21,05 % |
Pct. | 3,12 % | 4,01 % | 5,35 % | 11,58 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Frank Jull Ludvigsen | 09.12.1998 | Beder Landevej 5, 8330 Beder |
Carsten Kultoft Lorentsen | 01.01.2007 | Teglbakken 13, 8270 Højbjerg |
Karsten Ree | 16.03.2011 | Vedbæk Strandvej 478, 2950 Vedbæk |
Johnny Laursen | 06.11.2018 | Vedbæk Strandvej 494, 2950 Vedbæk |
Claus Hovge Andersen | 22.06.2019 | Skt. Pauls Gade 40, 8000 Aarhus C |
Jacob Fonnesbech Aqraou | 05.08.2019 | Lindevej 16, 1877 Frederiksberg C |
Mogens Sejer Iversen | 01.10.2019 | Nordre Strandvej 118, 8240 Risskov |
Aktive virksomheder: (19) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Arensbach ApS | 39245655 | NORMAL | Gennemløbsholdingselskaber (642030) |
Arensbach Erhverv ApS | 35860509 | NORMAL | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
Arensbach Tømrer & Entreprise A/S | 40200207 | NORMAL | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
CHRISCO INVEST ApS | 25598962 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Consignor A/S | 26375134 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
DALGAS AVENUE 40, 8000 ÅRHUS C ApS | 29320632 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S | 10237947 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
GENERAL MEDICAL ApS | 73623316 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Ingeniør Stewie A/S | 26659906 | UNDERKONKURS Indkaldelse til fordringsprøvelse 5 | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (711220) |
POUL ERIK RIND HOLDING A/S | 28716095 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PRODUKTIONSVEJ 3, 2600 GLOSTRUP ApS | 29320640 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Personaleforeningen Aarhus | 38234218 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
QAMPO ApS | 36430443 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
RBS A/S | 76651728 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
ReHeal ApS | 41005599 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
SANTAX MEDICO A/S | 66441318 | NORMAL | Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (464620) |
SPEJLBUEN A/S | 16822388 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
THOMAS HOLDING ÅRHUS A/S | 32644066 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (711220) |
Thomas Group Manufacturing A/S | 34612722 | NORMAL | Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (251100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
15.01.2007 | 5,59 (km) | Søren Frichs Vej 42F, 8230 Åbyhøj | Bredskifte Allé 11, 8210 Århus V |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 04.04.2000 (3443 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Trade-sales | 35065814 |
TRADE-SCAN INTERNATIONAL ApS | 14047573 |
Trade2Support ApS | 30483820 |
TRADE2TRADE ApS | 20618175 |
TRADE2TRADE WORLD WIDE ApS | 20618175 |
Trade4Me ApS | 37424102 |
Trade4You.dk IVS | 38576585 |
Trade A/S | 24212742 |
Trade Agency ApS | 41042745 |
TradeAhead A/S | 38794361 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Karsten Ree(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden. | 35 | 0 | 0 | 8 | 26 | 2 |
Carsten Kultoft Lorentsen(virk.: 215) Ikke aktiv i virksomheden. | 77 | 0 | 3 | 29 | 94 | 12 |
Johnny Laursen(virk.: 53) Ikke aktiv i virksomheden. | 40 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Mogens Sejer Iversen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
Claus Hovge Andersen(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
Jacob Fonnesbech Aqraou(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Frank Jull Ludvigsen(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 45 % | 0 % | 1 % | 12 % | 39 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Karsten Ree(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden | 53 | 34 | 2 | 36 |
Carsten Kultoft Lorentsen(virk.: 215) Ikke aktiv i virksomheden | 143 | 16 | 1 | 87 |
Johnny Laursen(virk.: 53) Ikke aktiv i virksomheden | 44 | 27 | 1 | 37 |
Mogens Sejer Iversen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 12 | 0 | 4 |
Claus Hovge Andersen(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden | 34 | 11 | 0 | 0 |
Jacob Fonnesbech Aqraou(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 6 | 0 | 1 |
Frank Jull Ludvigsen(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden | 38 | 8 | 0 | 7 |
Sum | 341 | 114 | 4 | 172 |
Pct. | 54 % | 18 % | 1 % | 27 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |