Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Revisor | Hovedbranche | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorshavnsgade 21, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorshavnsgade 21, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorshavnsgade 21, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorshavnsgade 21, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2013-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET AF 20.12.2010 ApS. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-07-14 sletter virksomheden Ejerskaber: MA12 ApS. (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET AF 01.04.2011 A/S. (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder, at drive investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder optagelse af lån til køb af værdipapirer mv. samt anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Vedtægter: 2021-12-02 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorshavnsgade 21, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2021-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorshavnsgade 21, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorshavnsgade 21, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorshavnsgade 21, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorshavnsgade 21, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 5, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 5, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 5, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-11-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-03-05)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-05)
Den 2013-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 5, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2013-11-26 tilføjes Binavne: JNE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 tilføjes Direktion: John Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder, at drive investerings- og finansieringsvirksomhed samt anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2013-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-05)
Den 2013-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 tilføjes Legale ejere: John Nørgaard (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2013-11-26 tilføjes Navne: JN INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2014-02-06)
Den 2013-11-26 tilføjes Reelle ejere: John Nørgaard (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2013-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-11-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 tilføjes Vedtægter: 2013-11-26 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2013-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-06)
Den 2013-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)