Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Friborg Due | 29.05.2013 | 06.01.2016 | direktion |
Henrik Lind | 14.05.2009 | 29.05.2013 | direktion |
ApS KIELER CHAUSSEE KOMPLEMENTAR (CVR 24228908) | 24.03.2000 | 06.01.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Thye | 16.03.2010 | 06.01.2016 | bestyrelse |
Lars Paludan Melson | 06.05.2004 | 16.03.2010 | bestyrelse |
Peter Schmidt Hansen | 27.03.2001 | 06.01.2016 | bestyrelse |
Michael Friborg Due | 27.03.2001 | 06.01.2016 | formand |
Svend Erik Lindholm-Olsen | 27.03.2001 | 06.05.2004 | bestyrelse |
Carsten Pedersen Rise | 24.03.2000 | 27.03.2001 | bestyrelse |
René Ravn | 24.03.2000 | 27.03.2001 | bestyrelse |
Jørgen Peder Højbjerg Madsen | 24.03.2000 | 27.03.2001 | bestyrelse |