Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Binavne | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 23, 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 23, 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 23, 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 23, 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2000-02-24 sletter virksomheden Ejerskaber: MKH HOLDING ApS. (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2007-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: KKA PRODUCTIONS ApS. (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S JPK Productions. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2022-02-11 sletter virksomheden Ejerskaber: DUBEX A/S. (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DUBEX A/S. (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Sonisto ApS. (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sonisto ApS. (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 23, 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 23, 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 23, 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2022-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-30 tilføjes Vedtægter: 2020-01-30 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-09-30 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-01-01 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-03 tilføjes Binavne: KKA Productions ApS (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2012-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 46, 2450 København SV (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2010-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, investerings-, og konsulentvirksomhed. Selskabets formål kan dels udøves direkte, dels indirekte gennem anbringelse af kapital i andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-26 tilføjes Vedtægter: 2010-05-26 (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-05-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 fjernes Revisor: Peter Gath (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 46, 2450 København SV (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2000-02-24 tilføjes Direktion: Klaus Kongsted Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-24 tilføjes Legale ejere: Klaus Kongsted Andersen (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2000-02-24 tilføjes Navne: KKA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2000-02-24 tilføjes Reelle ejere: Klaus Kongsted Andersen (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2000-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2000-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2000-02-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-02-24 tilføjes Revisor: Peter Gath (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-24 tilføjes Stiftere: Klaus Kongsted Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-04-25)
Den 2000-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)