Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gøgevang 64, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-25 fjernes Navne: ANTIPOLIS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Stiftere: Thomas Kent Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-16 fjernes Direktion: Thomas Kent Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-11 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gøgevang 64, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-30 tilføjes Direktion: Thomas Kent Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og udføre konsulent- og rådgivningsopgaver samt virksomhed, der er naturligt forbundet hermed, herunder aktiebesiddelse og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Navne: ANTIPOLIS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Stiftere: Thomas Kent Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Vedtægter: 2000-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)