Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Holten Hansen | 15.08.2008 | 21.07.2011 | direktion |
Rolandi Kristensen | 07.05.2008 | 15.08.2008 | direktion |
Henrik Holten Hansen | 30.03.2000 | 07.05.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Fabricius Thierry-Carstensen | 07.05.2008 | 21.07.2011 | bestyrelse |
Hans Jørgen Nielsen | 09.09.2004 | 07.05.2008 | bestyrelse |
Søren Vandal | 05.09.2003 | 21.07.2011 | bestyrelse |
Leif Borup Lindgaard | 23.01.2002 | 05.09.2003 | bestyrelse |
Henrik Holten Hansen | 30.03.2000 | 21.07.2011 | bestyrelse |
Kent Michael Skovby Nielsen | 30.03.2000 | 09.09.2004 | bestyrelse |
Jes Reinholdt Møller | 30.03.2000 | 28.02.2001 | bestyrelse |