Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-10-17 sletter virksomheden Ejerskaber: SYSKON HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-11-30 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-07 tilføjes Kontaktoplysninger: mha@hartmann-aps.dk (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2014-06-16 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2014-06-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-14 fjernes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 tilføjes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 fjernes Revisor: DANSK FIRMA REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 2000-05-05)
Den 2007-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT-virksomhed og forhandle kosmetik produkter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-17 tilføjes Vedtægter: 2007-07-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-05 tilføjes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 2000-05-05)
Den 2000-05-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-01 tilføjes Legale ejere: Michael Hartmann (offentliggjort 2018-11-11)
Den 2000-04-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Hartmann (offentliggjort 2018-11-11)
Den 2000-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvej 1, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-29 tilføjes Binavne: PH KONSULENTEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Direktion: Michael Hartmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Navne: HARTMANN ApS (offentliggjort 2000-04-05)
Den 2000-03-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2000-03-29 tilføjes Revisor: DANSK FIRMA REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Stiftere: Michael Hartmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-04-05)
Den 2000-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)