Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Navne | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Legale ejere |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2002-03-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PROLAB HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2018-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Investo Capital Management A/S. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-08-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Investo Capital I CIV GP ApS. (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Investo Capital I CIV K/S. (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Gade 1, 4. mf., 1054 København K (offentliggjort 2020-02-01)
Den 2020-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 28, 3., 1415 København K (offentliggjort 2020-02-01)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2013-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering og service i forbindelse med forretningsudvikling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Vedtægter: 2013-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 fjernes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 28, 3., 1415 København K (offentliggjort 2020-02-01)
Den 2013-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 19, 2. tv., 1255 København K (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2011-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: thor@birkmand.dk (offentliggjort 2011-11-17)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-06-07)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 19, 2. tv., 1255 København K (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2007-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 56, 2., 1260 København K (offentliggjort 2004-11-04)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 56, 2., 1260 København K (offentliggjort 2004-11-04)
Den 2004-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 28, 3., 1415 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-05-08 tilføjes Navne: FUTURI INVEST ApS (offentliggjort 2003-05-09)
Den 2003-05-07 fjernes Navne: ABB INVEST ApS (offentliggjort 2000-05-04)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-14 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-06-07)
Den 2001-05-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 28, 3., 1415 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-24 tilføjes Binavne: NORDIC GROWTH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Direktion: Peter Thor Munck Birkmand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Navne: ABB INVEST ApS (offentliggjort 2000-05-04)
Den 2000-03-24 tilføjes Reelle ejere: Peter Thor Munck Birkmand (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2000-03-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Stiftere: Peter Thor Munck Birkmand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-05-04)
Den 2000-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Legale ejere: Peter Thor Munck Birkmand (offentliggjort 2015-06-24)