Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2000-03-09 sletter virksomheden Ejerskaber: GUNDSØ MALERFORRETNING AF 1987 A/S. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2008-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BRÆDDEMALEREN ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2008-04-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: G.M. EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2019-10-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-19 tilføjes Reelle ejere: Ole Bjørnstrup (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2016-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-10-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-10-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-10-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogager 10, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-01-10)
Den 2016-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogager 9, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-01-10)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogager 9, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-01-10)
Den 2010-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Valbyvej 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Valbyvej 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Valbyvej 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2005-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Valbyvej 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2005-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Valbyvej 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Valbyvej 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-09 tilføjes Direktion: Ole Bjørnstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering, herunder besiddelse af aktier i Gundsø Malerforretning af 1987 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Legale ejere: Ole Bjørnstrup (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2000-03-09 tilføjes Navne: G.M. HOLDING ApS (offentliggjort 2000-04-04)
Den 2000-03-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2000-03-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Stiftere: Ole Bjørnstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Vedtægter: 2000-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-04-04)
Den 2000-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)