Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Jantzen | 22.03.2000 | 29.11.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulla Bente Primdal | 25.05.2012 | 29.11.2013 | formand |
Jette Klitz Feddersen | 22.10.2010 | 29.11.2013 | bestyrelse |
Anne Mette Høeberg | 18.10.2005 | 25.05.2012 | formand |
Finn Sehested | 18.10.2005 | 18.10.2005 | bestyrelse |
Stig Tiedemann | 07.07.2004 | 22.10.2010 | bestyrelse |
Kirsten Jantzen | 22.03.2000 | 29.11.2013 | bestyrelse |
John Alexander Lundberg | 22.03.2000 | 07.07.2004 | bestyrelse |