Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne |
Den 2012-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålandsparken 2, 9670 Løgstør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-01 fjernes Direktion: Ove Glerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-01 fjernes Navne: LEASINGSELSKABET AF 1.7.2004 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Stiftere: OGEK AF 5/10 1981 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2005-02-21)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålandsparken 2, 9670 Løgstør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålandsparken 2, 9670 Løgstør (offentliggjort 2003-02-10)
Den 2005-02-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2005-02-21)
Den 2005-02-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-06-12)
Den 2005-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og udleje driftsmateriel indenfor landbrugssektoren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 tilføjes Navne: LEASINGSELSKABET AF 1.7.2004 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-08 fjernes Navne: HO 15995 A/S (offentliggjort 2003-02-24)
Den 2005-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 tilføjes Vedtægter: 2005-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-04-06)
Den 2005-02-09 fjernes Bestyrelse: Henrik Heide Ottosen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-25 tilføjes Direktion: Ove Glerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 fjernes Direktion: Jes Ole Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålandsparken 2, 9670 Løgstør (offentliggjort 2003-02-10)
Den 2003-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Industridalen 1, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-07 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Glerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-07 fjernes Bestyrelse: Jørgen Mølskov Bech (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-07 tilføjes Navne: HO 15995 A/S (offentliggjort 2003-02-24)
Den 2003-02-06 fjernes Navne: MULTI-LINE PRODUCTION A/S (offentliggjort 2000-04-06)
Den 2003-02-07 fjernes Binavne: MULTI-LINE KØKKEN, BAD OG GARDEROBE A/S, MULTI-LINE KØKKEN A/S, MULTI-LINE KITCHEN A/S, MULTI-LINE GARDEROBE A/S, MULTI-LINE BAD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-06-12)
Den 2003-02-01 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af køkkenelementer og møbler mv. (offentliggjort 2000-05-29)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-01 tilføjes Direktion: Jes Ole Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 fjernes Direktion: Jens Carlo Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-20 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Mølskov Bech (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-20 fjernes Bestyrelse: Jens Carlo Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-01 tilføjes Direktion: Jens Carlo Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 fjernes Direktion: Søren Kjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 fjernes Bestyrelse: Kaj Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Carlo Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-23 tilføjes Direktion: Søren Kjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Direktion: Leif Karl Thorup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-29 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køkkenelementer og møbler mv. (offentliggjort 2000-05-29)
Den 2000-05-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-25 tilføjes Bestyrelse: Kaj Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-25 fjernes Bestyrelse: Jesper Høy (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industridalen 1, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-21 tilføjes Bestyrelse: Jesper Høy (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Binavne: MULTI-LINE KØKKEN, BAD OG GARDEROBE A/S, MULTI-LINE KØKKEN A/S, MULTI-LINE KITCHEN A/S, MULTI-LINE GARDEROBE A/S, MULTI-LINE BAD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Direktion: Leif Karl Thorup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Navne: MULTI-LINE PRODUCTION A/S (offentliggjort 2000-04-06)
Den 2000-03-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Stiftere: OGEK AF 5/10 1981 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-04-06)
Den 2000-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)