Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Direktion | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Navne | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAUCH & BACH ApS. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2019-02-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-08-16 tilføjes Direktion: Michael Bach (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Direktion: John Peter Bach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Revisor: Andersen & Appel I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Legale ejere: Michael Bach (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-01-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Bach (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2010-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 6, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2010-12-20)
Den 2010-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinghusvej 3, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab i forbindelse med kapitalanbringelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Vedtægter: 2010-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Navne: FREDHOLD ApS (offentliggjort 2008-05-23)
Den 2008-05-07 fjernes Navne: FREDBO ApS (offentliggjort 2000-03-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-06-06)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghusvej 3, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinghusvej 3, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2005-02-02)
Den 2005-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghusvej 3, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2005-02-02)
Den 2005-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 6, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-27 tilføjes Direktion: John Peter Bach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 fjernes Direktion: Michael Bach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-07 tilføjes Revisor: Andersen & Appel I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-06-06)
Den 2000-06-05 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2000-05-17)
Den 2000-05-17 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2000-05-17)
Den 2000-05-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 6, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-13 tilføjes Direktion: Michael Bach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 tilføjes Navne: FREDBO ApS (offentliggjort 2000-03-27)
Den 2000-03-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-03-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 tilføjes Stiftere: Michael Bach, Erik Hauch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-03-27)
Den 2000-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)