Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 19, 4600 Køge (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Direktion: Jesper Ladegaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-15 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Legale ejere: AKTIV FRITID ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Navne: AKTIV FRITID EJENDOMME ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 2008-02-29 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-07-01 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Reelle ejere: Jesper Ladegaard Nielsen, Michael Blædel Seidenfaden (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Revisor: SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-08-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 19, 4600 Køge (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 19, 4600 Køge (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt udlejning af fast ejendom, samt handel og investering i øvrigt. (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2015-10-29 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2015-10-28 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-29 tilføjes Navne: AKTIV FRITID EJENDOMME ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2015-10-28 fjernes Navne: AKTIV FRITID EVENTS ApS (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-29 tilføjes Vedtægter: 2015-10-29 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2012-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2012-11-14 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2012-11-13 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2012-11-14 tilføjes Navne: AKTIV FRITID EVENTS ApS (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2012-11-13 fjernes Navne: MJ TRADING COMPANY ApS (offentliggjort 2000-11-30)
Den 2012-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2012-11-14 tilføjes Vedtægter: 2012-11-14 (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2011-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 19, 4600 Køge (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2011-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 1, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-04-05 tilføjes Revisor: SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2011-04-05 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2000-12-18)
Den 2007-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-02-29 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2007-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-07-01 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 1, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 1, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2000-12-18)
Den 2000-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 1, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2000-12-18)
Den 2000-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-24 tilføjes Direktion: Jesper Ladegaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2000-11-24 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-24 tilføjes Navne: MJ TRADING COMPANY ApS (offentliggjort 2000-11-30)
Den 2000-11-23 fjernes Navne: SCSK 5213 ApS (offentliggjort 2000-05-03)
Den 2000-11-24 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-24 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2000-12-18)
Den 2000-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-15 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2000-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-15 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2000-03-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2000-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2000-03-15 tilføjes Legale ejere: AKTIV FRITID ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2000-03-15 tilføjes Navne: SCSK 5213 ApS (offentliggjort 2000-05-03)
Den 2000-03-15 tilføjes Reelle ejere: Jesper Ladegaard Nielsen, Michael Blædel Seidenfaden (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2000-03-15 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2000-03-15 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2000-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2000-03-15 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2000-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2000-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-02)