Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Formål | Kapital | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Navne | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2000-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TAURLEO ApS. (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2010-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KARLINDA EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-01-01 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-05 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Deputat Vænge 2, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2014-03-11)
Den 2014-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødpælevej 32, 3450 Allerød (offentliggjort 2014-02-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-04-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-22 fjernes Revisor: EXANTE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødpælevej 32, 3450 Allerød (offentliggjort 2014-02-21)
Den 2004-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hegnetsvej 14, 3450 Allerød (offentliggjort 2000-08-04)
Den 2001-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- selskab ved at besidde ejerandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-16 tilføjes Legale ejere: Peter Foged (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2001-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-16 tilføjes Vedtægter: 2001-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegnetsvej 14, 3450 Allerød (offentliggjort 2000-08-04)
Den 2000-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-14 tilføjes Direktion: Peter Foged (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-14 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-14 tilføjes Navne: PETER FOGED HOLDING ApS (offentliggjort 2000-08-04)
Den 2000-07-13 fjernes Navne: SCSK 5197 ApS (offentliggjort 2000-05-03)
Den 2000-07-14 tilføjes Revisor: EXANTE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-14 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-13 tilføjes Reelle ejere: Peter Foged (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2000-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-15 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Navne: SCSK 5197 ApS (offentliggjort 2000-05-03)
Den 2000-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-03-15 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-05-03)
Den 2000-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)